Information about organization dodis.ch/R478
National Council/Foreign Policy Committee
Nationalrat/Aussenpolitische KommissionConseil national/Commission de politique extérieure
Consiglio nazionale/Commissione della politica estera
Nationalrat/Kommission für auswärtige Angelegenheiten
Conseil national/Commission des Affaires étrangères
Consiglio nazionale/Commissione degli Affari esteri
Nationalrat/Kommission für Aussenpolitik
National Council/Foreign Affair Committee
Nationalrätliche Kommission für auswärtige Angelegenheiten
Commission des Affaires étrangères du Conseil national
Commissione degli Affari esteri del Consiglio nazionale
NR/Aussenpolitische Kommission
CN/Commission de politique extérieure
CN/Commissione di politica estera
NR/Kommission für auswärtige Angelegenheiten
CN/Commission des Affaires étrangères
CN/Commissione degli Affari esteri
NR/APK
CN/CPE
CN/CPE
NR/AAK
APK-N
CPE-N
Links powered by histHub – the networking initiative of the Consortium Historicum
Persons linked to this organisation (305 records found)
Date | Function | Person | Comments |
6.1940-12.1943 | Member | Perréard, François | Cf. Liste des commissions permanentes, Résumé des délibérations, 1942, I, 17 |
5.6.1940-9.6.1944 | Member | Reinhard, Ernst | Cf. Résumé des délibérations l'AF, 1940, III, 3; 1944, II, 3 (remplacé par Giovanoli) |
12.1940-12.1943 | Member | Jäggi, August | Cf. Liste des commissions permanentes, Résumé des délibérations, 1942, I, 17 |
...3.1941 | Member | Meyer, Ludwig-Friedrich | remplacé dès le 27.3.1941 par Bärtschi, cf. Résumé des délibérations de l'AF |
...3.1941 | Member | Gafner, Max | cf. Résumé des délibérations de l'AF |
27.3.1941-29.9.1943 | Member | Gysler, Paul | cf. Résumé des délibérations de l'AF, 1941, I, 3; 1943, IV, 3 (remplacé par Renold) |
27.3.1941-27.3.1945 | Member | Bärtschi, Ernst | cf. Résumé des délibérations de l'AF, 1941, I, 3 (en remplacement de Meyer-Lucerne); 1945, I, 4 |
5.6.1941-20.6.1945 | Member | Bringolf, Walther | cf. Résumé des délibérations de l'AF, 1941, II, 3 (en remplacement de Roth-Arbon) ; 1945, II, 4 (remplacé par Oprecht) + Date sortie cf. E 2800/1967/59/3 (liste des membres le 4.11.1947) |
...12.6.1941 | Member | Oprecht, Hans | Cf. Résumé des délibérations de l'AF, 1941, II, 3 (remplacé par Schmid-Soleure) |
12.6.1941-20.6.1945 | Member | Schmid, Jacques | Cf. Résumé des délibérations, 1941, II, 3 (remplacant Oprecht); 1945, II, 5 (remplacé par Schümperli) Membre aussi de 6.1951 à 12.1955. |
Relations to other organizations (1)
National Council/Foreign Trade Committee | becomes | National Council/Foreign Policy Committee |
Written documents (109 records found)
Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
6.7.1993 | 64357 | Minutes | Council of Europe |
1. Kurzorientierung über die neuesten Aktualitäten 2. Aktualitäten 2.1. Die Lage im Nahen und Mittleren Osten 2.2. Die Lage im Sudan 2.3. Die Lage in Russland 2.4. Die Lage in... | ml | |
10.8.1993 | 64358 | Minutes | Enhanced cooperation with Central and Eastern Europe (1989–) |
1. Aktuelles aus dem EDA 2. Die schweizerische Währungspolitik (verschoben) 3. Europäische Integration (EG) 4. Europaratsgipfel vom 8./9.10.1993 in Wien: Zielsetzung der Schweiz 5.... | ml | |
17.9.1993 | 64359 | Minutes | Monetary issues / National Bank |
1. Die schweizerische Währungspolitik 1.1. Aktuelle Lage und Zukunftsperspektiven 1.2. Beurteilung des Europäischen Währungssystems und seiner Auswirkungen auf die Schweiz Einleitendes... | ml | |
17.9.1993 | 65146 | Minutes | Turkey (General) |
Anlässlich der Geiselnahme von vier Personen schweizerischer und italienischer Nationalität durch die PKK in Ostanatolien diskutiert die APK-N mit EDA-Staatssekretär Kellenberger die angespannten... | ml | |
15.10.1993 | 64360 | Minutes | Geneva's international role |
1. Informationssitzung beim IKRK 2. Besuch beim CERN 3. 93.051 s IKRK. Bundesbeitrag 4. 93.021 s Immobilienstiftung für Internationale Organisationen (FIPOI). Neue Darlehen (CERN und... | ml | |
15.10.1993 | 65361 | Report | Russia (General) |
Eine Delegation der APK-N führte eine Arbeits- und Informationsreise nach Kiew und Russland durch, um sich an Ort und Stelle über die innen- und aussenpolitische Lage, die Wirtschafts- und... | ml | |
15.11.1993 | 64378 | Minutes | Uruguay Round (1986–1994) |
1. Die Schweiz und die europäische Integration 1.1. Orientierung über den Stand der Lage (bilaterale Verhandlungen, EWR, EG-Beitritt) 1.2. Diskussion 2. 93.064 ns Zolltarifische... | ml | |
9.12.1993 | 64380 | Minutes | Geneva's international role |
1. 93.021 s Immobilienstiftung für Internationale Organisationen (FIPOI). Neue Darlehen: Nur Teil Betreffend WMO 2. Wahl der Themen für den Tagesordnungspunkt «Aktualitäten» der Sitzung vom... | ml | |
4.11.1997 | 68479 | Report | Image of Switzerland abroad |
Eine Analyse des gegenwärtigen Images der Schweiz in verschieden Staaten zeigt, dass das Erscheinungsbild der Schweiz in vielen Ländern nach wie vor intakt ist. In den USA und anderen Ländern hat das... | ml |
Received documents (56 records found)
Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
23.5.1945 | 320 | Address / Talk | Post-War Order (World War II) (1945–1947) |
Situation générale à la fin des hostilités. Question des Nations Unies, du statut de la Russie, de l'Allemagne. Protection des intérêts étrangers. | fr | |
13.2.1947 | 1639 | Memo | France (Economy) |
Avoirs français bloqués en Suisse. Paris exige leur recensement. Raisons avancées contre la levée immédiate de ce blocage. Französische Guthaben in der Schweiz. Paris verlangt deren Erfassung.... | fr | |
19.2.1947 | 1960 | Address / Talk | Foreign Affairs Committee of the National Council |
Situation internationale: politique soviétique, ses objectifs et moyens, rôle de l'ONU, Suisse et ONU, neutralité. Internationale Lage: Ziele und Mittel der sowjetischen Politik, Rolle der UNO,... | fr | |
22.2.1952 | 9306 | Letter | Parliamentary Committees on Foreign Policy |
À Messieurs les membres des Commissions des affaires étrangères des Chambres fédérales. Réception et envoi d'ambassadeurs par le Conseil fédéral | fr | |
15.9.1954 | 9595 | Address / Talk | Neutrality policy |
Commission des affaires étrangères. Lucerne, 15.9.1954 | fr | |
23.2.1961 | 48345 | Address / Talk | Questions regarding appointing in the FPD/FDFA |
Die Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes sind nicht im Beamtenstatut aus dem Jahre 1927 eingeschlossen. Die heutige Grösse des Departements macht es im Sinne einer modernen... | de | |
11.5.1962 | 10397 | Memo | Evian Agreements and end of the Algerian War (1962) |
Bericht über die Beteiligung Schweizer Behörden am französisch-algerischen Waffenstillstand. Die guten Dienste sollen dabei nicht nur einen direkten Beitrag zum Abschluss der Verhandlungen geleistet... | de | |
12.5.1962 | 10398 | Memo | Evian Agreements and end of the Algerian War (1962) |
Gegenüber der OAS wurden während der Waffenstillstandsverhandlungen strengere Sicherheitsmassnahmen, etwa Einreisesperren und verschärfte Grenz- und Hotelkontrollen, getroffen. Meldungen über OAS... | de | |
10.7.1962 | 30271 | Address / Talk | Europe's Organisations |
Gründe und mögliche Gestaltung einer Assoziation zur EWG. Konkrete Probleme und deren Lösungen (u. a: Landwirtschaft, Fremdarbeiter, Kapitalverkehr, Wettbewerbsregeln, steuerliche Vorschriften und... | de | |
20.8.1962 | 10403 | Memo | Algeria (General) |
Die Behörden haben im Rahmen der Waffenstillstandsverhandlungen ca. 120 Einreisesperren gegen OAS-Aktivisten erlassen und lassen führende Personen beobachten. Eine Zelle konnte in Genf aufgespürt... | de |
Mentioned in the documents (541 records found)
Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
22.6.1947 | 1694 | Memo | Post-War Order (World War II) (1945–1947) |
Participation suisse au relèvement économique de l'Europe: souhait que le Plan Marshall réussisse avec ou sans l'URSS, malgré les dangers d'hégémonie américaine. Marquer sa solidarité avec l'Europe à... | fr | |
14.8.1947 | 296 | Letter | Argentina (Economy) |
Visite en Suisse de Mme Perón: intervention souhaitée au sujet du fonctionnement de l'accord commercial argentino-suisse. Incidents à Berne et à Lucerne. Offizieller Besuch Evita Peróns:... | fr | |
9.9.1947 | 117 | Memo | Structure of the representation network |
Problèmes de réorganisation et de développement de la représentation diplomatique et consulaire de la Suisse dans plusieurs pays. Problem der Reorganisation und des Ausbaus der diplomatischen und... | fr | |
12.9.1947 | 1712 | Memo | Relations with the ICRC |
Question du sort du CICR par rapport à l'existence de la ligue des sociétés nationales de la Croix Rouge. Oeuvre du CICR entre 1940 et 1945. Nécessité d'un renouveau pour contrer les visées... | fr | |
14.11.1947 | 1724 | Memo | Security policy |
Les représentations diplomatiques des Etats communistes déploient une intense activité de propagande. Les émigrés de ces pays sont toujours plus contrôlés à leur arrivée en Suisse, mais les preuves de... | de | |
8.3.1948 | 49080 | Minutes of negotiations of the Federal Council | Organisation for Economic Co-operation and Development (OEEC–OECD) |
Anlässlich der Frage, ob ein Mitglied der Schweizer Regierung bei der Konferenz zur Gründung der OECD in Paris teilnehmen sollte, diskutiert der Bundesrat die weltpolitische Lage und die Schweizer... | de | |
9.3.1948 | 4280 | Address / Talk | Collective security projects |
Exposé sur la situation internationale: conflits locaux, rivalités entre les USA et l'URSS, formation de blocs, danger communiste sur le plan intérieur et international, plan Marshall, réflexion sur... | fr | |
4.5.1948 | 2362 | Minutes | Conference on Trade and Employment in Havana and GATT follow-up meetings (1947–1961) |
Séance commune des Commissions des Affaires étrangères du Conseil national et du Conseil des Etats sur le rapport de W. Stucki sur la Conférence de la Havane | de | |
15.6.1948 | 4182 | Political report | Italy (Politics) |
Démarche d'un haut-responsable du Ministère italien des Affaires étrangères auprès de la Légation de Suisse à Rome: des contacts devraient être établis entre les états-majors suisse et italien en... | fr | |
30.11.1948 | 49117 | Minutes of negotiations of the Federal Council | Organisation for Economic Co-operation and Development (OEEC–OECD) |
Diskutiert werden der Beitritt der Schweiz zur UNESCO sowie die Frage einer Teilnahme des Bundesrats an der OECD-Konferenz in Paris. Uneinigkeit besteht betreffend Verlängerung des... | de |
Addressee of copy (1 records found)
Date | Nr | Type | Subject | Summary | L | |
20.2.1990 | 56535 | Minutes | Parliament |
Die Wirtschaftskommission des Nationalrats behandelt die parlamentarische Initiative von H. Zbinden, welche einen stärkeren Einbezug des Parlaments in die Aussenwirtschaftspolitik fordert. Auch wenn... | ml |